Entreprise : ETOILE POLAIRE - SIREN 807 864 590
Identité
(Entreprise radiée le 13/04/2022)
Dénomination
ETOILE POLAIRE
SIREN (siège)
807 864 590
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2014
Date de fin de la personne morale
18/11/2059
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
RES ARC-EN-CIEL 73210 LANDRY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
APPARTEMENT 202
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEROUSSENT THIERRY , JEAN , PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Ribeauvillé
Nom, Prénom(s)
GROSJEAN ANNE-MARIE
Nom d'usage
DEROUSSENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Saint-Hippolyte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2015
Siret
80786459000011
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
17 RUE DES AMANDIERS
66510 , SAINT-HIPPOLYTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/01/2015
Siret
80786459000029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RES ARC-EN-CIEL
73210 , LANDRY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
APPARTEMENT 202
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7127
Date d'ajout
13/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13189
Date d'ajout
15/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 13/07/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/07/2021
Description
Dissolution à compter du 13/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 13/07/2021, liquidateur : DEROUSSENT Thierry Jean Paul, siège de la liquidation : 3 Rue du Moulin supérieur 68150 Ribeauvillé, parution de la publicité légale : Le Journal du Bâtiment & TP 73 paru le 22/07/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).