Entreprise : PASUKAS - SIREN 807 824 370
Identité
Dénomination
PASUKAS
SIREN (siège)
807 824 370
Date d'immatriculation au RNE
14/04/2016
Début d’activité
11/02/2016
Date de fin de la personne morale
13/04/2113
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Ingénierie et conseil en électricité et électronique.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
39000 EUR
Adresse du siège
959 RUE DE LA BERGERESSE 45160 OLIVET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CACHOT LAURENT , PAUL , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/02/2016
Siret
80782437000041
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Ingénierie et conseil en électricité et électronique.
Adresse
959 RUE DE LA BERGERESSE
45160 , OLIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/03/2015
Siret
80782437000025
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
10 ALL DU PAS DU LIEVRE
33160 , SAINT-AUBIN-DE-MEDOC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/02/2016
Siret
80782437000033
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
32 RUE DE LA TUILERIE
38170 , SEYSSINET-PARISET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA TUILERIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/11/2014
Siret
80782437000017
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
77 RUE DE COLOMBES
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/12/2022
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
54502
Date d'ajout
15/03/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de BORDEAUX
Numéro d'observation
94884
Date d'ajout
05/04/2017
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
F16/006163
Date d'ajout
14/04/2016
Description
Transfert du principal établissement au 32 Rue de la Tuilerie ZI de la Tuilerie 38170 SEYSSINET-PARISET à compter du 11/02/2016.
Numéro d'observation
F16/006163
Date d'ajout
14/04/2016
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 10 Allée du Pas du Lièvre 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux) Nouveau siège social : 32 Rue de la Tuilerie ZI de la Tuilerie 38170 SEYSSINET-PARISET à compter du 11/02/2016
Numéro d'observation
52067
Date d'ajout
18/11/2014
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).