Entreprise : NOK ZE - SIREN 807 713 391
Identité
Dénomination
NOK ZE
SIREN (siège)
807 713 391
Date d'immatriculation au RNE
12/11/2014
Début d’activité
12/05/2014
Date de fin de la personne morale
11/11/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Édition et exploitation d'une plateforme de vidéo à la demande, dans toutes les langues et dans tous les pays.
Code APE
5913B - Édition et distribution vidéo
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
28 RUE DE L'EQUERRE 75019 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Dreux CHARLY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Knafou GUY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SNR AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/05/2014
Siret
80771339100025
Code APE
5913B - Édition et distribution vidéo
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Édition et exploitation d'une plateforme de vidéo à la demande, dans toutes les langues et dans tous les pays.
Adresse
28 RUE DE L'EQUERRE
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/08/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/2014
Siret
80771339100017
Code APE
5913B - Édition et distribution vidéo
Activité principale
Edition et distribution vidéo
Adresse
2 CHE DES PRES
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2017B010658
Date d'ajout
24/01/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 24/01/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202400288, date de cessation des paiements le 05/01/2024, et a désigné Mme Nathalie Buquen : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/01/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).