Entreprise : PY MUSICALS - SIREN 807 640 859
Identité
Dénomination
PY MUSICALS
SIREN (siège)
807 640 859
Date d'immatriculation au RNE
06/11/2014
Date de fin de la personne morale
05/11/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
3 B CITE BERGERE 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Luccioni MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GEOPROD
Qualité
Président de SAS
Dénomination
A4 PARTNERS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/11/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/09/2014
Siret
80764085900029
Code APE
9001Z - Arts du spectacle vivant
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Création, production, diffusion, organisation de spectacles vivants dans le domaine artistique et culturel.
Adresse
3 B CITE 3 bis cité Bergère
75009 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/09/2014
Siret
80764085900011
Code APE
9001Z - Arts du spectacle vivant
Nature de l'établissement
Activité principale
Arts du spectacle vivant
Adresse
LE PUY AU MOINE
85130 , CHANVERRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B050995
Date d'ajout
15/11/2016
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 15/11/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B050994
Date d'ajout
22/10/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 22/10/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201503038, date de cessation des paiements le 04/08/2015, et a désigné M. Jean-pierre Sors : Juge Commissaire, liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2015B050991
Date d'ajout
10/03/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).