Entreprise : BOURNE DUMEZ - SIREN 807 613 815
Identité
(Entreprise radiée le 27/02/2023)
Dénomination
BOURNE DUMEZ
SIREN (siège)
807 613 815
Date d'immatriculation au RNE
06/11/2014
Date de fin de la personne morale
05/11/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
12000 EUR
Adresse du siège
2124 CHE DE SAINT GENS 84200 CARPENTRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIQUEMAL NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1986
Commune de résidence
Pernes-les-Fontaines
Nom, Prénom(s)
PIQUEMAL TITOUAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1994
Commune de résidence
Argilliers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/10/2014
Siret
80761381500016
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Adresse
290 CHE DE ST DIONISY
30980 , LANGLADE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
JARDIN DES ENTREPRISES BAT A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2017
Siret
80761381500024
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Adresse
30250 , SOMMIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3 BIS RUE RAOUL GAUSSEN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2018
Siret
80761381500032
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Adresse
CHE DE LA FLESQUE
30700 , UZES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DU MAS DE MEZE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/02/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2021
Siret
80761381500040
Nom commercial
CROQ N'FLOC
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce d'aliments, produits et accessoires pour animaux, pratique de la méthode Reiki.
Adresse
2124 CHE 2124 Chemin de Saint-Gens
84200 , Carpentras - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4796
Date d'ajout
27/02/2023
Description
Par jugement du 27/02/2023, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire simplifiée
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19367
Date d'ajout
21/07/2022
Description
Application de la liquidation judiciaire simplifiée Par jugement du 20/07/2022, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée contre PIQUEMAL (SARL), a désigné en qualité de liquidateur SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me Frédéric TORELLI4, impasse PlatBoulevard St Jean84000 Avignon et a fixé la date de cessation des paiements au 04/07/2022Date d'effet : 20/07/2022
Numéro d'observation
F21/040816
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Avignon par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/09/2021 du Zone Industrielle du Mas de Mèze Chemin de la Flesque 30700 Uzès au 2124 Chemin de Saint-Gens 84200 Carpentras
Numéro d'observation
33234
Date d'ajout
11/06/2021
Description
Modification relative aux dirigeants DUMEZ Jean-Pierre Yves Nicolas nom d'usage : DUMEZ Jean-Pierre n'est plus gérant BOURNE Patricia Sylvie nom d'usage : DUMEZ Patricia n'est plus gérant PIQUEMAL Nicolas nom d'usage : PIQUEMAL Nicolas devient gérant PIQUEMAL Titouan nom d'usage : PIQUEMAL Titouan devient gérant à compter du 27/05/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).