Entreprise : SAFINCA SAS - SIREN 807 393 269
Identité
(Entreprise radiée le 12/06/2019)
Dénomination
SAFINCA SAS
SIREN (siège)
807 393 269
Date d'immatriculation au RNE
04/03/2015
Fermeture de l'établissement - 80739326900020
- Date d'effet de la fermeture : 08/10/2018
Fermeture de l'établissement - 80739326900012
- Date d'effet de la fermeture : 20/01/2015
Fermeture de l'établissement - 80739326900038
- Date d'effet de la fermeture : 12/06/2019
Date de fin de la personne morale
03/03/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
83573380 EUR
Adresse du siège
13 CRS VALMY 92800 PUTEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR PACIFIC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUYON JEAN-MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Maubec
Nom, Prénom(s)
LECAT MARTIAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
COMBETTE PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
MAZARS & GUERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
CBA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/10/2014
Siret
80739326900012
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
24 RUE JEAN GOUJON
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
24-32
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/10/2014
Siret
80739326900020
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement : la gestion et la disposition de ses participations : l'assistance et le conseil à toutes sociétés dans les domaines de la fusion acquisition, commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finance, négociations ; l'acquisition, la gestion, l'administration, la mise en valeur, la transformation, la location de tous immeubles ou bien immobiliers.
Adresse
3 RUE 3 Rue Bellini
92800 , Puteaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/10/2018
Siret
80739326900038
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
13 CRS VALMY
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR PACIFIC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
34016
Date d'ajout
12/06/2019
Description
Radiation. Fusion absorption par la société MYRTIL SAS - 840 555 429 RCS Nanterre - 13 cours Valmy Tour Pacific 92800 Puteaux Le 13/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
85284
Date d'ajout
31/07/2015
Description
Fusion-Absorption de la societe SAFIC ALCAN PARTICIPATION, (rcs Nanterre 503 020 604) à compter du : 06/07/2015
Numéro d'observation
85287
Date d'ajout
31/07/2015
Description
Fusion-absorption de la société ALCANA (rcs Nanterre 500 415 583) - à compter du : 06/07/2015
Numéro d'observation
85072
Date d'ajout
29/07/2015
Description
Fusion-Absorption de la societe SAFIC ALCAN INTERNATIONAL HOLDING, (rcs Nanterre 503 020 620) - a compter du : 06/07/2015
Numéro d'observation
65914
Date d'ajout
04/03/2015
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).