Entreprise : ISODOL - SIREN 806 720 082
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2022)
Dénomination
ISODOL
SIREN (siège)
806 720 082
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1967
Date de fin de la personne morale
27/02/2066
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
98786.96 EUR
Adresse du siège
RUE DE PITHIVIERS ZI 28310 TOURY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLOUX DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ST MAUR
Nom, Prénom(s)
DOLLEANS JEAN-CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1938
Commune de résidence
JANVILLE
Nom, Prénom(s)
GEANT BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1937
Commune de résidence
ORLEANS
Nom, Prénom(s)
SALLE GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
JANVILLE
Nom, Prénom(s)
LASPOUGEAS JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ORMESSON S/MARNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/02/1967
Siret
80672008200049
Nom commercial
ISODOL
Code APE
453C
Origine du fonds
Apport
Activité principale
ETUDE CONCEPTION REALISATION DE TOUS PROCEDES D'ISOLATION INDUSTRIELLE THERMIQUE ACOUSTIQUE AINSI QUE TOUS TRAVAUX D'HABILLAGE DE BATIMENT METALLERIE SERRURERIE ENGINEERING, TOUS TRAVAUX DE RENOVATION ET DE REHABILITATION DES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
Adresse
RUE ZONE INDUSTRIELLE
28310 , Toury - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
435
Date d'ajout
30/01/1996
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 26/01/96 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A DESIGNE Denis CHAPET EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET A SON DEFAUT MR CHARPENTIER Date d'effet : 26/01/1996
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
780
Date d'ajout
05/04/1995
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/04/95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A DESIGNE Fran\ois HABERT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET A SON DEFAUT MR CHARPENTIER Date d'effet : 04/04/1995
Numéro d'observation
3398
Date d'ajout
18/11/1994
Description
Plan de redressement : cession PAR JUGEMENT RENDU LE 15/11/94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE ISODOL ORGANISANT LA CESSION TOTALE DES ACTIFS A MLLE CHOFFY, MRS DELANOUE, BIDET, SALLE & FLEAUX ENTRAINANT L'OUVERTURE DES OPERATIONS DE DISSOLUTION DE LA ISODOL MAINTIENT LE JUGE COMMISSAIRE ET LE REPRESENTANT DES CREANCIERS EN LEURS FONCTIONS ET DESIGNE ME GUY PIERRAT, DEMEURANT A 28 CHARTRES, 12 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY, EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 15/11/1994
Numéro d'observation
3272
Date d'ajout
09/11/1994
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/11/94 LE TRIBUNAL A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE ISODOL POUR UNE DUREE DE UNE SEMAINE A COMPTER DU 08/11/94 Date d'effet : 08/11/1994
Numéro d'observation
3020
Date d'ajout
12/10/1994
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT EN DATE DU 11.10.1994, LE TRIBUNAL A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA SA ISODOL POUR UNE DUREE DE UN MOIS, A COMPTER DU 11.10.1994 Date d'effet : 11/10/1994
Numéro d'observation
2611
Date d'ajout
07/09/1994
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT EN DATE DU 05.09.1994, LE TRIBUNAL A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA SA ISODOL POUR UNE DUREE DE CINQ SEMAINES, A COMPTER DU 05.09.1994 Date d'effet : 05/09/1994
Numéro d'observation
2381
Date d'ajout
22/07/1994
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT EN DATE DU 19.07.1994, LE TRIBUNAL A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA SA ISODOL POUR UNE DUREE DE 7 SEMAINES, A COMPTER DU 19.07.1994 Date d'effet : 19/07/1994
Numéro d'observation
1928
Date d'ajout
08/06/1994
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT EN DATE DU 07.06.1994, LE TRIBUNAL A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA SA ISODOL POUR UNE DUREE DE SIX SEMAINES, A COMPTER DU 07.06.1994 Date d'effet : 07/06/1994
Numéro d'observation
1002
Date d'ajout
23/03/1994
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT EN DATE DU 22.03.94, LE TRIBUNAL A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA SA ISODOL POUR UNE DUREE DE ONZE SEMAINES A COMPTER DU 22.03.94 Date d'effet : 22/03/1994
Numéro d'observation
271
Date d'ajout
27/01/1994
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT EN DATE DU 25.01.1994 LE TRIBUNAL A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA : SA ISODOL POUR UNE DUREE DE 8 SEMAINES A COMPTER DU 25.01.1994 Date d'effet : 25/01/1994
Numéro d'observation
4325
Date d'ajout
29/12/1993
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR ORDONNANCE RENDUE LE 29.12.1993 MR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'ENQUETE PREVUE A L'ARTICLE 140 DE LA LOI DU 25.01.1985 POUR UNE DUREE DE TRENTE JOURS A COMPTER DU 29.12.1993 Date d'effet : 29/12/1993
Numéro d'observation
4091
Date d'ajout
30/11/1993
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 29.11.1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A OUVERT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE LA SOCIETE : ISODOL LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE PROVISOIREMENT AU 30.06.93 A NOMME FRANCOIS HABERT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET JEAN MARCAIS EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ET A NOMME MAITRE GUY PIERRAT ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE 12 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY 28000 CHARTRES EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR MAITRE ANNIE HAUCOURT-VANNIER REPRESENTANT DES CREANCIERS 16 PLACE DES EPARS 28000 CHARTRES EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS Date d'effet : 29/11/1993
Numéro d'observation
4018
Date d'ajout
22/11/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements PAR DECLARATION ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES LE 22.11.1993, MONSIEUR JEAN-CLAUDE DOLLEANS AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SA ISODOL, AU CAPITAL DE 648.000.00 FRANCS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A 28390 TOURY, ZONE INDUSTRIELLE , A DECLARE ES QUALITE QU'IL A CESSE PROVISOIREMENT SES PAIEMENTS A LA DATE DE CE JOUR, IL A ES QUALITE SOLLICITER L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Date d'effet : 22/11/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 648 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 98 786.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).