Entreprise : JADO UCA - SIREN 806 420 550
Identité
Dénomination
JADO UCA
SIREN (siège)
806 420 550
Date d'immatriculation au RNE
31/07/1964
Date de fin de la personne morale
30/07/2007
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
15321.13 EUR
Adresse du siège
RUE DES FONDEURS 01090 MONTMERLE-SUR-SAONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIRET JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
EPERNON
Nom, Prénom(s)
BIRET PAUL
Qualité
Président du directoire, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1920
Commune de résidence
BOUGIVAL
Nom, Prénom(s)
MAURY GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1896
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
PINARD JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1929
Commune de résidence
RUEIL MALMAISON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/04/1957
Siret
80642055000048
Nom commercial
UTILITE CONFORT AGREMENT UCA
Code APE
205A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
LA FABRICATION, LA TRANSFORMATION, L'ACHAT, LA VENTE EN GROS ET EN DETAIL D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE, D'ARTICLES DE BAZAR ET D'HYGIENE D'ACCESSOIRES D'ETALAGES DE PRESENTOIRES PUBLICITAIRES ET DE TOUS ARTICLES DE PUBLICITE AISNI QUE TOUS ARTICLES PLASTIFIES OU EN MATIERES PLASTIQUES.
Adresse
RUE DES FONDEURS
01090 , MONTMERLE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
377
Date d'ajout
27/05/1972
Description
DU 18 MARS 1972 - DECES DE MONSIEUR BAZENET LUCIEN ADMINISTRATEUR ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 1972 AUGMENTATION DE CAPITAL DE FRANCS 25.500 PAR INCORPORATION DE RESERVES CAPITAL PORTE DE FRANCS 75.000 A FRANCS 100.500 L'AGRICULTEUR D'EURE ET LOIR EN DATE DU 5 MAI 1972 P.11 DEPOT AU GREFFE CHARTRES DU 6 MAI 1972 N[ 227
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
172
Date d'ajout
11/03/1972
Description
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 JUIN 1971 NOMINATION AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE : MONSIEUR BIRET JEAN CLAUDE ANDRE ROBERT DEMEURANT 13 RUE DE LA GARENNE AUX MOINES EPERNON (28), NE LE 26 OCTOBRE 1941 A NIORT (DEUX SEVRES) NATIONALITE : FRANCAISE PUBLICATION : L'AGRICULTEUR D'EURE ET LOIR DU 12 NOVEMBRE 1971 PAGE 10 DEPOT AU GREFFE CHARTRES 9 NOVEMBRE 1971 N[ 585
Numéro d'observation
840
Date d'ajout
31/10/1969
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 1969 MISE EN HARMONIE DES STATUTS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DES TEXTES SUBSEQUENTS. AUCUNE MODIFICATION N'A ETE APPORTEE A LA FORME-DENOMINATION-OBJET-DUREE- CAPITAL ET SIEGE SOCIAL DEPOT AU GREFFE CHARTRES 23 JUILLET 1969 N[ 298 PUBLICATION : L'ECHO REPUBLICAIN DU 8 AOUT 1969 PAGE 7
Numéro d'observation
533
Date d'ajout
14/08/1969
Description
ASSEMBLLE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 1968 NON RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR GILBERT BILLON RADIATION DEMANDEE NOMINATION AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE : MONSIEUR JEAN PINARD GEORGES LUCIEN DEMEURANT 59 AVENUE DE LA REPUBLIQUE RUEIL MALMAISON, NE LE 28 JUIN 1928 A SAINT DENIS, NATIONALITE : FRANCAISE DEPOT AU GREFFE CHARTRES
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 321.13 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).