Entreprise : HOCO CONSULTANTS - SIREN 805 398 815
Identité
Dénomination
HOCO CONSULTANTS
SIREN (siège)
805 398 815
Date d'immatriculation au RNE
27/10/2014
Début d’activité
07/10/2014
Date de fin de la personne morale
26/10/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Le conseil le management la mise en relation et l'apport d'affaires et toutes prestations de services à toutes les entreprise dans tous les domaines
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
30 RUE DU MARECHAL LECLERC 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAMON OLIVIER , GEORGES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Saint-Ouen
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/10/2014
Siret
80539881500029
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Le conseil le management la mise en relation et l'apport d'affaires et toutes prestations de services à toutes les entreprise dans tous les domaines
Autres Activités
Le conseil le management la mise en relation et l'apport d'affaires et toutes prestations de services à toutes les entreprise dans tous les domaines
Adresse
30 RUE DU MARECHAL LECLERC
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/10/2014
Siret
80539881500011
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
58 RUE GUY MOQUET
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52316
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 30 RUE du Maréchal Leclerc 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 30 RUE du Maréchal Leclerc 93400 ST OUEN SUR SEINE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 30 RUE du Maréchal Leclerc 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 30 RUE du Maréchal Leclerc 93400 ST OUEN SUR SEINE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 30 RUE du Maréchal Leclerc 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 30 RUE du Maréchal Leclerc 93400 ST OUEN SUR SEINE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014B215912
Date d'ajout
20/08/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 2018B7365
Numéro d'observation
54522
Date d'ajout
28/07/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège 02/07/2018
Numéro d'observation
54523
Date d'ajout
28/07/2018
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).