Entreprise : DR HOLDING - SIREN 805 396 397
Identité
Dénomination
DR HOLDING
SIREN (siège)
805 396 397
Date d'immatriculation au RNE
24/10/2014
Début d’activité
15/09/2014
Date de fin de la personne morale
23/10/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
821000 EUR
Adresse du siège
7 RUE PIERRE BROSSOLETTE 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RUFF DIMITRI , PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Les Trois-Pierres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/2014
Siret
80539639700038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding
Autres Activités
Holding
Adresse
7 RUE PIERRE BROSSOLETTE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/2014
Siret
80539639700012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
9 RUE DE L'EGLISE
76430 , LES TROIS-PIERRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2017
Siret
80539639700020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
18 RUE THIERS
76210 , BOLBEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/000361
Date d'ajout
19/01/2017
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/01/2017 : Ancienne adresse : 9 rue de l'Eglise 76430 Les trois pierres Nouvelle adresse : 18 rue Thiers 76210 Bolbec Transfert du siège social à compter du 01/01/2017 : Ancienne adresse : 9 rue de l'Eglise 76430 Les trois pierres Nouvelle adresse : 18 rue Thiers 76210 Bolbec actes déposés le 19/01/2017 - union agricole du 19/01/2017
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).