Entreprise : SISA DE TAULIGNAN - SIREN 805 381 308
Identité
(Entreprise radiée le 01/10/2020)
Dénomination
SISA DE TAULIGNAN
SIREN (siège)
805 381 308
Date d'immatriculation au RNE
23/10/2014
Date de fin de la personne morale
22/10/2064
Forme juridique
Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
125 CHE DES AUMAILLES 26770 TAULIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABAUD MARIELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Rousset-les-Vignes
Nom, Prénom(s)
DURIEZ CECILE
Nom d'usage
QUESADA-DURIEZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Taulignan
Nom, Prénom(s)
BARRIER ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BOY CECILE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Taulignan
Nom, Prénom(s)
JANNOT NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Nyons
Nom, Prénom(s)
HILL ANNE , CATHERINE , AURELIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Dieulefit
Nom, Prénom(s)
BONNAFOUX CECILE , JEANNE , MADELEINE
Nom d'usage
CABROL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Valréas
Nom, Prénom(s)
DEPRET MARIE
Nom d'usage
DEPRET-SAINGERY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Montségur-sur-Lauzon
Nom, Prénom(s)
SUZANNE MARTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Taulignan
Nom, Prénom(s)
CHAREYRE MARLENE
Nom d'usage
CHANABAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
La Baume-de-Transit
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/09/2014
Siret
80538130800016
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des médecins généralistes
Adresse
125 CHE DES AUMAILLES
26770 , TAULIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/011896
Date d'ajout
01/10/2020
Description
Radiation en date du 01/10/2020 - Clôture des opérations de liquidation 31/12/2018 (Assemblée générale).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/005809
Date d'ajout
17/05/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/11/2018 - Siège de la liquidation : 125 Chemin des Aumailles 26770 TAULIGNAN - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Impartial du 10/01/2019
Numéro d'observation
F19/005809
Date d'ajout
17/05/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).