Entreprise : CAMATE - SIREN 805 218 815
Identité
Dénomination
CAMATE
SIREN (siège)
805 218 815
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2014
Début d’activité
06/10/2014
Date de fin de la personne morale
16/10/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, détention et gestion d'intérêts ou de participations dans des entreprises françaises ou étrangères, notamment en vue de diriger ou de contrôler leur activité, la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations, toutes prestations de services et d'assistance dans les domaines financier, comptable, informatique et commercial.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
34 RUE MARCEL BACONNIER 69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DROUET BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Saint-Laurent-de-Mure
Nom, Prénom(s)
PERUS SANDRINE
Nom d'usage
DROUET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Saint-Laurent-de-Mure
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/10/2014
Siret
80521881500019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
34 RUE MARCEL BACONNIER
69720 , SAINT-LAURENT-DE-MURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/033048
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/06/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/032985
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/06/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/005628
Date d'ajout
02/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/01/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître SABOURIN R.Bernard 219 rue Duguesclin 69427 Lyon CEDEX 03
Numéro d'observation
F17/036527
Date d'ajout
17/08/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 17/08/2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : Maître SABOURIN R.Bernard 219 Rue Duguesclin 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES représentée par Maître Eric BAULAND 40 Rue de Bonnel 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 31/07/2017
Numéro d'observation
F17/006172
Date d'ajout
06/02/2017
Description
Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du code de commerce à compter du 06/02/2017
Numéro d'observation
F16/024139
Date d'ajout
27/04/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/10/2015.
Numéro d'observation
F14/047737
Date d'ajout
30/12/2014
Description
Prorogation/Réduction exceptionnelle de la date de clôture statutaire au 31/12/2014 à compter du 27/11/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).