Entreprise : TCE CONSEIL - SIREN 804 982 007
Identité
Dénomination
TCE CONSEIL
SIREN (siège)
804 982 007
Date d'immatriculation au RNE
06/10/2014
Début d’activité
15/09/2014
Date de fin de la personne morale
05/10/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Toutes activités de holding ainsi que la participation de la société à totues activités ou opérations industrielles , commerciales, agricoles, financières, mobilières ou immobilières. Conseil, analyse, stratégie et formation pour la gestion d'entreprises.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
15 RUE BASSE 30980 LANGLADE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ETIENNE THOMAS , CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/2014
Siret
80498200700010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes activités de holding ainsi que la participation de la société à totues activités ou opérations industrielles , commerciales, agricoles, financières, mobilières ou immobilières. Conseil, analyse, stratégie et formation pour la gestion d'entreprises.
Autres Activités
Toutes activités de holding ainsi que la participation de la société à totues activités ou opérations industrielles , commerciales, agricoles, financières, mobilières ou immobilières. Conseil, analyse, stratégie et formation pour la gestion d'entreprises.
Adresse
15 RUE BASSE
30980 , LANGLADE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/002996
Date d'ajout
22/01/2021
Description
Modification relative aux dirigeants ETIENNE Thomas Christophe nom d'usage : ETIENNE Thomas n'est plus gérant ETIENNE Thomas Christophe nom d'usage : ETIENNE Thomas devient président à compter du 01/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/002996
Date d'ajout
22/01/2021
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 01/11/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).