Entreprise : FOXBAT - SIREN 804 902 138
Identité
Dénomination
FOXBAT
SIREN (siège)
804 902 138
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2014
Début d’activité
23/09/2014
Date de fin de la personne morale
30/09/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Activités principales de l’objet social
Direction de label et de collection dans le domaine de l'édition littéraire et artistique
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2079 RTE DE JOUVEAUX 27260 MORAINVILLE-JOUVEAUX FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
PARINGAUX ALEXANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
MORAINVILLE-JOUVEAUX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/09/2014
Siret
80490213800028
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Direction de label et de collection dans le domaine de l'édition littéraire et artistique
Adresse
2079 RTE DE JOUVEAUX
27260 , MORAINVILLE-JOUVEAUX - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
2014B196992
Date d'ajout
04/11/2015
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE BERNAY SOUS LE NUMERO 2015B00253
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1911
Date d'ajout
30/10/2015
Description
Transfert du siège social à compter du 01/10/2015 : Ancienne adresse : 31 rue du Général Delestraint 75016 Paris Nouvelle adresse : 2079 route de Jouveaux 27260 Morainville-Jouveaux Transfert de l'établissement principal à compter du 01/10/2015 : Ancienne adresse : 31 rue du Général Delestraint 75016 Paris Nouvelle adresse 2079 route de Jouveaux 27260 Morainville-Jouveaux Transformation de la société à compter du 01/10/2015 Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2015 : Modifié : PARINGAUX Alexandre, ancien Président, devient Gérant.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).