Entreprise : LE PROVENCE - SIREN 804 775 617
Identité
Dénomination
LE PROVENCE
SIREN (siège)
804 775 617
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2014
Début d’activité
15/09/2014
Date de fin de la personne morale
24/09/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Location de biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
20 RUE DE VERONE 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEIGNEL MATHIEU , GERARD , JEAN-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Combas
Dénomination
L4INVEST
Qualité
Autre
Commune de résidence
Combas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/2014
Siret
80477561700017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
20 RUE DE VERONE
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/002502
Date d'ajout
05/02/2019
Description
Modification relative aux associés de société civile : LEIGNEL Mathieu Gérard Jean-Paul nom d'usage : LEIGNEL Mathieu devient Associé Société civile L4INVEST devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/002502
Date d'ajout
05/02/2019
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : MLTA Nouvelle mention : LE PROVENCE à compter du 01/03/2017
Numéro d'observation
F19/002502
Date d'ajout
05/02/2019
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société par actions simplifiée Nouvelle forme juridique : Société civile immobilière à compter du 01/03/2017
Numéro d'observation
F19/002502
Date d'ajout
05/02/2019
Description
Modification relative aux dirigeants : LEIGNEL Mathieu Gérard Jean-Paul nom d'usage : LEIGNEL Mathieu n'est plus président LEIGNEL Mathieu Gérard Jean-Paul nom d'usage : LEIGNEL Mathieu devient gérant Société civile L4INVEST devient Associé
Numéro d'observation
F16/018229
Date d'ajout
07/12/2016
Description
Modification relative aux dirigeants TUFFERY Aurélie Camile nom d'usage : TUFFERY AURELIE n'est plus président LEIGNEL Mathieu Gérard Jean-Paul nom d'usage : LEIGNEL Mathieu n'est plus directeur général LEIGNEL Mathieu Gérard Jean-Paul nom d'usage : LEIGNEL Mathieu devient président à compter du 30/10/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).