Entreprise : ELISE TECHNOLOGIES - SIREN 804 764 595
Identité
Dénomination
ELISE TECHNOLOGIES
SIREN (siège)
804 764 595
Date d'immatriculation au RNE
26/09/2014
Date de fin de la personne morale
25/09/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
63061.27 EUR
Adresse du siège
1 BD MARIUS VIVIER MERLE 69003 LYON 3EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECHEMIA QUENTIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1990
Commune de résidence
Londres
Nom, Prénom(s)
BRION MICHAEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Lyon Cedex 09
Dénomination
PM
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
SAS ORIAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon Cedex 09
Dénomination
Vox Capital S.à.r.l.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Luxembourg
Dénomination
Axeleo Capital
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ELISE TECHNOLOGIES - SPV 1
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/08/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/03/2019
Siret
80476459500026
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Nature de l'établissement
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
1 BD MARIUS VIVIER MERLE
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/2014
Siret
80476459500018
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La conception, la création graphique, le développement, l'édition, la maintenance, l'exploitation et la location de sites internet et applications, et plus spécialement de solutions dans les domaines de réseautage social, du partage d'informations, de photos, musique et vidéos, de l'informatique et des télécommunications. La création et le développement de plateformes d'actualités musicales, d'organisation d'événements, d'agences de booking. La mise en place de solutions publicitaires innovantes.
Adresse
814 RTE 814 Route du Mont Verdun
69760 , Limonest - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/041136
Date d'ajout
05/08/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 04/08/2020 désignant en qualité de Administrateur judiciaire : la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître David-Emmanuel MEYNET 128 Rue Pierre Corneille 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/019555
Date d'ajout
02/04/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/04/2020 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03
Numéro d'observation
F20/008572
Date d'ajout
06/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/02/2020 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : Maître MEYNET Robert-Louis 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 09/01/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).