Entreprise : SCI LES JARDINS DU CENTRE - SIREN 804 742 195
Identité
Dénomination
SCI LES JARDINS DU CENTRE
SIREN (siège)
804 742 195
Date d'immatriculation au RNE
23/09/2014
Début d’activité
29/08/2014
Date de fin de la personne morale
22/09/2064
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Construction-vente de tous appartements, maisons, immeubles, locaux collectifs ou individuels ; l'acquisition et la propriété de tous terrains à bâtir nécessaires à la réalisation des opérations décrites ci-dessus.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA LONE 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANNEXX - ZI DES LONES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC GEORGES , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Mornant
Dénomination
CG PROMOTION
Qualité
Autre
Commune de résidence
Feyzin
Dénomination
2 B DEVELOPPEMENT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Mornant
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/08/2014
Siret
80474219500022
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Construction-vente de tous biens immobiliers ; l'acquisition et la propriété de tous terrains à bâtir nécessaires à la réalisation des opérations.
Adresse
CHE DE LA LONE
69310 , OULLINS-PIERRE-BENITE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANNEXX - ZI DES LONES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/05/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/08/2014
Siret
80474219500014
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
38 RTE DE LYON
69320 , FEYZIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/051965
Date d'ajout
30/06/2021
Description
Mention d'office : Jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 22/06/2021 prononçant la liquidation judiciaire - Liquidateur Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ pris en la personne de Me Marie DUBOIS - 32 rue Molière 69002 LYON - Juge commissaire : Emilie COËFFEUR et à défaut Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon - Fixe provisoirement au 23/03/2020 la date de cessation des paiements -
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).