Entreprise : H ET B CONSTRUCTION - SIREN 804 698 694
Identité
Dénomination
H ET B CONSTRUCTION
SIREN (siège)
804 698 694
Date d'immatriculation au RNE
02/10/2014
Début d’activité
01/08/2014
Date de fin de la personne morale
01/10/2113
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Tous travaux de maçonnerie générale
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
5 CLOS DES PAULOWNIAS 31470 FONTENILLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLOS DES PAULOWNIAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENDES JEAN-PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Fontenilles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2014
Siret
80469869400010
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Tous travaux de maçonnerie générale
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
5 CLOS DES PAULOWNIAS
31470 , FONTENILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLOS DES PAULOWNIAS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/009870
Date d'ajout
07/03/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 07/03/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/009835
Date d'ajout
07/03/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 07/03/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/000904
Date d'ajout
07/01/2019
Description
Par ordonnance en date du 2 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Christian REY - 2 bis avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE - en qualité de liquidateur en remplacement de Maître Christian REY.
Numéro d'observation
F17/003724
Date d'ajout
02/02/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 02/02/2017 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître REY Christian 2 BIS AVENUE JEAN RIEUX 31506 TOULOUSE CEDEX 5. Date de cessation des paiements : 18/10/2016
Numéro d'observation
F16/024692
Date d'ajout
12/09/2016
Description
Prorogation/Réduction exceptionnelle de la première date de clôture statutaire au 31/12/2015 à compter du 19/08/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).