Entreprise : MARQUENTERRE - SIREN 804 663 425
Identité
(Entreprise radiée le 03/01/2023)
Dénomination
MARQUENTERRE
SIREN (siège)
804 663 425
Date d'immatriculation au RNE
30/09/2014
Date de fin de la personne morale
29/09/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4375440 EUR
Adresse du siège
96 AV DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
Hawker
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/05/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/2014
Siret
80466342500010
Nom commercial
TECHSELL GROUP
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Activité principale
Services administratifs combinés de bureau
Adresse
28 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/07/2014
Siret
80466342500028
Nom commercial
TECHSELL
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes prestations de services administratives, financières, commerciales, techniques ou autres au profit de sociétés affiliées ou non, la prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achat d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés, affaires ou entreprises.
Adresse
96 AV 96 Avenue du Général Leclerc
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/12/2022
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 23/11/2022. Dénomination de l'associé unique : Hawker, Paris : 831813977. Journal d'annonces légales : actu-juridique.fr paru le 30/11/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014B1955831
Date d'ajout
05/06/2020
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2020B04549
Numéro d'observation
26550
Date d'ajout
04/06/2020
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
2014B1955827
Date d'ajout
10/12/2019
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ELAN FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 28 rue de l'Amiral Hamelin 75116 Paris RCS 820643609 RCS Paris
Numéro d'observation
26550
Date d'ajout
10/12/2019
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ELAN FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 28 rue de l'Amiral Hamelin 75116 Paris RCS 820643609 RCS Paris
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).