Entreprise : MARKLOGIC FRANCE SAS - SIREN 804 575 157
Identité
(Entreprise radiée le 05/02/2024)
Dénomination
MARKLOGIC FRANCE SAS
SIREN (siège)
804 575 157
Date d'immatriculation au RNE
15/09/2014
Date de fin de la personne morale
14/09/2113
Date de clôture
31/01
Date de la première clôture
31/01/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
12 RPT DES CHAMPS ELYSEES-MARCEL DASSAU 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12-14
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Smith ELISA , WINFIELD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Nom, Prénom(s)
de Bryas ETIENNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Norman PETER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Nom, Prénom(s)
Burrows DEREK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Nom, Prénom(s)
Kizziah Jr JACK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Nom, Prénom(s)
Jung DANIEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Nom, Prénom(s)
Theler JOHN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Nom, Prénom(s)
Fletcher DANIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Nom, Prénom(s)
Carsen CHRISTINE , RENEE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Nom, Prénom(s)
Tharsing-White ZECHARIAH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Nom, Prénom(s)
Lo Coco DOMENIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Dénomination
RSM PARIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/09/2014
Siret
80457515700016
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
23 RUE BALZAC
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/09/2014
Siret
80457515700024
Code APE
6209Z - Autres activités informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prestation de service dans le domaine informatique et, notamment, la prestation de service en matière de commercialisation de produits informatiques.
Adresse
12 RPT DES CHAMPS ELYSEES-MARCEL DASSAU
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12-14
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B1854538
Date d'ajout
05/02/2024
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014B1854533
Date d'ajout
13/12/2023
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 29-11-2023
Numéro d'observation
2014B1854535
Date d'ajout
13/12/2023
Description
Associé unique : Progress Software Société par actions simplifiée 5 place de la Pyramide - Tour Ariane - 92088 Paris La Défense Cedex 350 466 819 R.C.S. Nanterre
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).