Entreprise : SARLAT DIET - SIREN 804 566 594
Identité
Dénomination
SARLAT DIET
SIREN (siège)
804 566 594
Date d'immatriculation au RNE
19/09/2014
Date de fin de la personne morale
18/09/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
15 RUE GABRIEL TARDE 24200 SARLAT-LA-CANEDA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER STEPHANE
Nom d'usage
BOYER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Le Bugue
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/05/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/10/2014
Siret
80456659400011
Nom commercial
SARLAT DIET'
Enseigne
BODYSANO
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de produits diététiques en magasin coaching et conseils dans le domaine de la diététique
Adresse
15 RUE 15 Rue Gabriel Tarde
24200 , Sarlat-la-Canéda - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2311
Date d'ajout
22/05/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 22 mai 2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 22 mai 2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2311
Date d'ajout
22/05/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
56266
Date d'ajout
06/02/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bergerac rendue le 06/02/2019 nommant M. Brezac C juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
51249
Date d'ajout
05/02/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bergerac rendue le 05/02/2018 nommant Mme Soubzmaigne J juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
35815
Date d'ajout
12/06/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bergerac prononce en date du 12/06/2015 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J00070 , date de cessation des paiements le 12/06/2015 , désigne liquidateur SCP Pimouguet Leuret Et Devos-Bot 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).