Entreprise : ACADEMIE POUR LE DEPLOIEMENT DE L'AGILITE ET DE LA CONFIANCE - SIREN 804 505 394
Identité
Dénomination
ACADEMIE POUR LE DEPLOIEMENT DE L'AGILITE ET DE LA CONFIANCE
SIREN (siège)
804 505 394
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2014
Début d’activité
01/09/2014
Date de fin de la personne morale
10/09/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Formation, certification de coachs et formateurs, formation de managers aux concepts et outils d'agilité et de la confiance, édition d'ouvrages, organisation d'événements, gestion et administrative de Sites Internet, vente de supports de formation.
Code APE
8559B - Autres enseignements
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
BD HENRI ZIEGLER 31700 BLAGNAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE GALILEE BATIMENT A 3EME ETAGE ZAC A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUREL VERONIQUE
Nom d'usage
DEPOILLY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Ramonville-Saint-Agne
Nom, Prénom(s)
PELICOT XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Colomiers
Dénomination
CABINET PIERRE KULPA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
L'Union
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2014
Siret
80450539400010
Code APE
8559B - Autres enseignements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Formation, certification de coachs et formateurs, formation de managers aux concepts et outils d'agilité et de la confiance, édition d'ouvrages, organisation d'événements, gestion et administrative de Sites Internet, vente de supports de formation.
Adresse
BD HENRI ZIEGLER
31700 , BLAGNAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE GALILEE BATIMENT A 3EME ETAGE ZAC A
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/012691
Date d'ajout
27/04/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 27/04/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/012657
Date d'ajout
27/04/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 27/04/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/035995
Date d'ajout
29/12/2016
Description
Ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 29 décembre 2016 remplaçant la SELARLu EGIDE prise en la personne de Me Stéphane HOAREAU (immatriculée au RCS sous le numéro siren 809 708 639) en sa qualité de liquidateur par la SELARL EGIDE prise en la personne de Me Stéphane HOAREAU (immatriculée au RCS sous le numéro siren 522 287 689 ) 5 rue du Prieuré 31000 Toulouse.
Numéro d'observation
F15/019328
Date d'ajout
16/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 16/07/2015 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : SELARLu EGIDE prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU 5 RUE DU PRIEURÉ 31000 TOULOUSE. Date de cessation des paiements : 17/06/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).