Entreprise : HOLDING GUIBER - SIREN 804 442 374
Identité
(Entreprise radiée le 04/11/2021)
Dénomination
HOLDING GUIBER
SIREN (siège)
804 442 374
Date d'immatriculation au RNE
09/09/2014
Fermeture de l'établissement - 80444237400018
- Date d'effet de la fermeture : 04/11/2021
Date de fin de la personne morale
08/09/2113
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
14 PL HENRI THEBAULT 56430 MAURON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE POINTER BERTRAND , DENIS , SYLVIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Mauron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/09/2014
Siret
80444237400018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de tous intérêts et participations, par tous moyens, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés créées ou à créer. Animation, gestion, coordination et mise en valeur des filiales et participations. Assistance, fourniture de prestations de services à toute société.
Adresse
14 PL 14 place Henri Thebault
56430 , Mauron - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12179
Date d'ajout
04/11/2021
Description
En date du 03/11/2021, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING GUIBER, en raison de l’insuffisance d’actif. (PROCEDURE OUVERTE LE 25/09/2019 )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8012
Date d'ajout
26/09/2019
Description
Ouverture d'une procédure de Liquidation judiciaire : Par jugement du 25/09/2019, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL HOLDING GUIBER et a fixé au 01/10/2018 la date de cessation de ses paiements. Juge Commissaire : MR MAS. Liquidateur : SELAS Gérard BODELET - PARC D'ACTIVITES DE TREHONIN - 56300 LE SOURN. Date d'effet : 25/09/2019
Numéro d'observation
7719
Date d'ajout
17/12/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/06/2018 : Modifié : LE POINTER Bertrand, Denis, Sylvie, Gérant, demeurant 14 place Henri Thebault 56430 Mauron
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).