Entreprise : JNI CONSEIL & INVESTMENT - SIREN 804 364 644
Identité
(Entreprise radiée le 05/06/2020)
Dénomination
JNI CONSEIL & INVESTMENT
SIREN (siège)
804 364 644
Date d'immatriculation au RNE
04/09/2014
Fermeture de l'établissement - 80436464400018
- Date d'effet de la fermeture : 12/11/2019
Date de fin de la personne morale
03/09/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
32 CHE DE CAUSSAT 33610 CESTAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLAS JACKY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Cestas
Dénomination
FREDERIC GABORIAU - EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bruges
Dénomination
FIDUCIAIRE DES GRAVES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cestas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2014
Siret
80436464400018
Nom commercial
JNI Conseil & Partners
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés, gestion de ces participations, animation de groupe, fourniture à ses filiales de prestations de services, fourniture de services aux entreprises et aux collectivités en conseil, gestion, marketing, développement, production, finances, réorganisation opérationnelle et financière, gestion, direction d'entreprises et management de transition
Adresse
32 CHE 32 Chemin de Caussat
33610 , Cestas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18376
Date d'ajout
05/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/11/2019
Description
Dissolution à compter du 12/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/11/2019, liquidateur : NICOLAS Jacky, siège de la liquidation : 32 Chemin de Caussat 33610 Cestas, parution de la publicité légale : Le Résistant en date du 14/11/2019
Numéro d'observation
53796
Date d'ajout
10/11/2017
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 25/10/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).