Entreprise : HESTIA - SIREN 804 146 207
Identité
Dénomination
HESTIA
SIREN (siège)
804 146 207
Date d'immatriculation au RNE
20/08/2014
Début d’activité
17/07/2015
Date de fin de la personne morale
19/08/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conseils et formations
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
220 RUE GUY ARNAUD 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUBY FABIEN , EMMANUEL , MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
La Calmette
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/07/2015
Siret
80414620700027
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseils et formations
Autres Activités
Conseils et formations
Adresse
220 RUE GUY ARNAUD
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/07/2014
Siret
80414620700019
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
11 QUAI DE LA FONTAINE
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/014520
Date d'ajout
29/07/2019
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 30/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/014520
Date d'ajout
29/07/2019
Description
Modification relative aux dirigeants FRERES Nathalie Valérie Nadia nom d'usage : GOUBY Nathalie n'est plus gérant GOUBY Fabien nom d'usage : GOUBY Fabien devient président à compter du 30/04/2019
Numéro d'observation
F19/014520
Date d'ajout
29/07/2019
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 1000 EUROS Nouveau capital : 80000 EUROS à compter du 30/04/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).