Entreprise : SCI FOURCHETTE ET CRAMPON - SIREN 804 113 298
Identité
(Entreprise radiée le 14/04/2022)
Dénomination
SCI FOURCHETTE ET CRAMPON
SIREN (siège)
804 113 298
Date d'immatriculation au RNE
19/08/2014
Fermeture de l'établissement - 80411329800017
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2022
Date de fin de la personne morale
18/08/2113
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
999 EUR
Adresse du siège
21 RUE FERDINAND BUISSON 53810 CHANGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TERTIAIRE CERES BATIMENT H
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEPAGE DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Changé
Dénomination
ZAMBON INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Changé
Dénomination
FRETSO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Pontivy
Dénomination
3 6 9
Qualité
Autre
Commune de résidence
Changé
Dénomination
BOULE DE NEIGE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Changé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/08/2014
Siret
80411329800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers
Adresse
21 RUE 21 rue Ferdinand Buisson
53810 , Changé - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Parc Tertiaire Cérès Bâtiment H
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4617
Date d'ajout
14/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/04/2022
Description
Dissolution à compter du 01/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/03/2022, liquidateur : LEPAGE Dominique, siège de la liquidation : Parc Tertiaire Cérès Bâtiment H 21 Rue Ferdinand Buisson 53810 Changé, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 30/04/2022
Numéro d'observation
7066
Date d'ajout
24/10/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/09/2018 : Modifié : LEPAGE Dominique, Gérant non associé, demeurant 21 rue Ferdinand Buisson - Parc Tertiaire Ceres 53810 Changé
Numéro d'observation
104
Date d'ajout
08/01/2018
Description
Modification relative aux associés à compter du 16/12/2015 : Nouveau : BOULE DE NEIGE (SC), Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).