Entreprise : CE3 - SIREN 804 064 699
Identité
(Entreprise radiée le 21/04/2021)
Dénomination
CE3
SIREN (siège)
804 064 699
Date d'immatriculation au RNE
19/08/2014
Fermeture de l'établissement - 80406469900015
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2019
Date de fin de la personne morale
18/08/2064
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
0000 IMP DARRE CASTET 31510 MALVEZIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEHAINE FLORENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Malvezie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/12/2016
Siret
80406469900015
Nom commercial
CE CUBE
Code APE
7490A - Activité des économistes de la construction
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONST MAISONS INDIV.(Y/C BOIS)
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
0000 IMP DARRE CASTET
31510 , MALVEZIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/007144
Date d'ajout
11/02/2021
Description
Radiation en date du 11/02/2021 - Clôture des opérations de liquidation 31/08/2020 (Assemblée générale en date du 16/09/2020).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/021540
Date d'ajout
10/07/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/09/2019 - Siège de la liquidation : Impasse Darré Castet 31510 MALVEZIE - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Voix du Midi du 16/12/2019
Numéro d'observation
F20/021540
Date d'ajout
10/07/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/09/2019
Numéro d'observation
F17/006631
Date d'ajout
01/03/2017
Description
Modification de(s) principale(s) activité(s) : Ancienne(s) activité(s) :L'assistance à la maîtrise d'ouvrage. La réalisation d'études techniques sur les bâtis et les systèmes. Le conseil en matière technique, commerciale ou administrative sur l'environnement, l'eau et l'énergie. La gestion des fluides. La caractérisation technique des produits et procédés innovants. La réalisation de prototype. Le management sur des projets et démarches de qualité. Nouvelle(s) activité(s) :L' assistance maîtrise d'ouvrage. La construction de maison en ossature bois.La réalisation d'études techniques sur les bâtis et les systèmes. Le conseil en matière technique, commerciale ou administrative sur l'environnement, l'eau et l'énergie. La gestion des fluides. La caractérisation technique des produits et procédés innovants. La réalisation de prototype. Le management sur des projets et démarches de qualité. à compter du 31/12/2016
Numéro d'observation
F17/006631
Date d'ajout
01/03/2017
Description
Société unipersonnelle devient pluripersonnelle à compter du 31/12/2016
Numéro d'observation
F17/006631
Date d'ajout
01/03/2017
Description
Modification relative aux dirigeants DEHAINE Florent Yann nom d'usage : DEHAINE Florent n'est plus gérant DEVAL Sylvie Francoise Marie nom d'usage : BOILEAU Sylvie devient gérant à compter du 31/12/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).