Entreprise : FIDM - SIREN 804 032 563
Identité
Dénomination
FIDM
SIREN (siège)
804 032 563
Date d'immatriculation au RNE
12/08/2014
Début d’activité
25/07/2014
Date de fin de la personne morale
11/08/2113
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières françaises et étrangère, la prise de participation par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet de location, de prise ou de dation en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités, toutes prestation de services, assistance, conseils, études au profit des sociétés sur les plans administratif, comptable, technique, commercial, financier ou autres.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
1757690 EUR
Adresse du siège
66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Dadoun ROMAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
Diat AURELIE , CECILE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
Thomas de Montpreville XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Dénomination
SOCIETE PARISIENNE D'EXPERTISE SOPAREX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/07/2014
Siret
80403256300020
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières françaises et étrangère, la prise de participation par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet de location, de prise ou de dation en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités, toutes prestation de services, assistance, conseils, études au profit des sociétés sur les plans administratif, comptable, technique, commercial, financier ou autres.
Adresse
66 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/07/2014
Siret
80403256300012
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
127 BD DU GENERAL GIRAUD
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2024B3029312
Date d'ajout
16/08/2024
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile SE TRANSFORME EN Société par actions simplifiée A COMPTER DU 28-06-2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
40459
Date d'ajout
28/07/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 20/05/2021
Numéro d'observation
2021D055521
Date d'ajout
27/07/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).