Entreprise : HOTEL CLAUDE BERNARD - SIREN 804 019 065
Identité
(Entreprise radiée le 03/11/2021)
Dénomination
HOTEL CLAUDE BERNARD
SIREN (siège)
804 019 065
Date d'immatriculation au RNE
11/08/2014
Date de fin de la personne morale
10/08/2113
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7358700 EUR
Adresse du siège
43 RUE DES ECOLES 75005 PARIS 5 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Robert BRUNO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Crebier LUDOVIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
B P ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/08/2014
Siret
80401906500015
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'immeubles et de fonds de commerce hôteliers, touristiqies et de restaurants ainsi que toutes activités annexes ou accessoires.
Adresse
148 TRA 148 Traverse de la Martine
13011 , Marseille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/08/2014
Siret
80401906500023
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
43 RUE DES ECOLES
75005 , PARIS 5 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2017B0287434
Date d'ajout
03/11/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par la société COLSUN BERNARD SAINT GERMAIN SCA 844 840 637 R.C.S. Marseille le 31-10-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2017B0287432
Date d'ajout
16/06/2020
Description
Ordonnance du Président en date du 8 juin 2020 ordonnant la prolongation du plan pour une durée d¿un an, au visa de l¿article 1 III 1° de l¿ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 précisée par l¿ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020.
Numéro d'observation
14959
Date d'ajout
11/06/2020
Description
Ordonnance du Président en date du 8 juin 2020 ordonnant la prolongation du plan pour une durée d¿un an, au visa de l¿article 1 III 1° de l¿ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 précisée par l¿ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020.
Numéro d'observation
2017B0287427
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 05/06/2019, arrêtant le plan de redressement. Désigne la SAS FINANCIERE CLAUDE BERNARD comme tenu d'exécuter le plan pour une durée de 6 ans, nomme la SCP GILLIBERT & ASSOCIES en la personne de Me Vincent Gillibert, et la SELAS AJASSOCIES en la personne de Me Franck Michel, commissaires à l'exécution du plan, sous le numéro 2017J01076.
Numéro d'observation
2017B0287424
Date d'ajout
05/06/2019
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-03-2018
Numéro d'observation
50390
Date d'ajout
05/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 05/06/2019, arrêtant le plan de redressement, désigne la SAS FINANCIERE CLAUDE BERNARD, comme tenu d'exécuter le plan pour une durée de 6 ans, nomme la SCP GILLIBERT & ASSOCIES, mission conduite par Me Vincent GILLIBERT, et la SELAS AJASSOCIES, mission conduite par Me Franck MICHEL, commissaires à l'exécution du plan, sous le numéro 2017J01076.
Numéro d'observation
36969
Date d'ajout
22/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 22/01/2019 nommant M. Langlere Philippe juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
23/11/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 novembre 2018, prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22 novembre 2018.
Numéro d'observation
32073
Date d'ajout
21/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 21/11/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/11/2018
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
18/06/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
08/06/2018
Description
En date du 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Marseille étend la mission de la SELARL AJA prise en la personne de Me Franck Michel et de la SCP Gillibert & Associés, prise en la personne de Me Vincent Gillibert, administrateurs judiciaires et leur confie une mission de représentation de la SAS FINANCIERE CLAUDE BERNARD, actuellement en redressement judiciaire.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 mai 2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22 mai 2018
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 mai 2018 modifiant la mission de l'administrateur. Nouvelle mission de représenter la débitrice, confiée à la SCP GILLIBERT & Associés, Administrateurs Judiciaires Mission conduite par Maître Vincent GILLIBERT 24 Rue Lulli 13001 MARSEILLE et de la SELARL AJA, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître Franck MICHEL, sise 376 Avenue du Prado 13008 MARSEILLE en leur qualité de coadministrateurs judiciaires
Numéro d'observation
20392
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30/05/2018 modifiant la mission de l'administrateur. Nouvelle mission de représenter la débitrice, confiée à la SCP GILLIBERT & Associés, Administrateurs Judiciaires Mission conduite par Maître Vincent GILLIBERT 24 Rue Lulli 13001 MARSEILLE et de la SELARL AJA, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître Franck MICHEL, sise 376 Avenue du Prado 13008 MARSEILLE en leur qualité de coadministrateurs judiciaires
Numéro d'observation
20393
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30/05/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/05/2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 22 novembre 2017 prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J01076, date de cessation des paiements le 18/10/2017, désigne Juge Commissaire M.BROSSIER, Juge Commissaire suppléant M.ORDINES, et nomme en qualité de co-Administrateur la SELAS AJA & Associé sise 376 avenue du Prado 13008 MARSEILLE mission conduite par Me Franck MICHEL et la SCP GILLIBERT & associé sise 24 rue Lulli 13001 MARSEILLE mission conduite par Me Vincent GILLIBERT, lesquels ont tous deux une mission d¿assistance du débiteur pour tous les actes de gestion et précise que Me Franck MICHEL assurera également le rôle de coordinateur, désigne en qualité de co-Mandataire judiciaire la SCP BECHERET- THIERRY - SENECHAL- GORRIAS, mission conduite par me Marc SENECHAL sise 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE et la SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT, mission conduite par Me J.P LOUIS sise 30 Cours Lieutaud 13001 MARSEILLE, et ouvre une période d'observation expirant le 22 Mai 2018. Les déclarations des créances sont à déposer aux co-mandataires judiciaires dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
6745
Date d'ajout
22/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 22/11/2017 prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J01076, date de cessation des paiements le 18/10/2017, désigne Juge Commissaire M.BROSSIER, Juge Commissaire suppléant M.ORDINES, et nomme en qualité de co-Administrateur la SELAS AJA & Associé sise 376 avenue du Prado 13008 MARSEILLE mission conduite par Me Franck MICHEL et la SCP GILLIBERT & associé sise 24 rue Lulli 13001 MARSEILLE mission conduite par Me Vincent GILLIBERT, lesquels ont tous deux une mission d¿assistance du débiteur pour tous les actes de gestion et précise que Me Franck MICHEL assurera également le rôle de coordinateur, désigne en qualité de co-Mandataire judiciaire la SCP BECHERET- THIERRY - SENECHAL- GORRIAS, mission conduite par me Marc SENECHAL sise 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE et la SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT, mission conduite par Me J.P LOUIS sise 30 Cours Lieutaud 13001 MARSEILLE, et ouvre une période d'observation expirant le 22 Mai 2018. Les déclarations des créances sont à déposer aux co-mandataires judiciaires dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
21962
Date d'ajout
25/07/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS Sous le numéro 2017B02874
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).