Entreprise : WERESO LILLE - SIREN 803 969 948
Identité
(Entreprise radiée le 24/09/2024)
Dénomination
WERESO LILLE
SIREN (siège)
803 969 948
Date d'immatriculation au RNE
07/08/2014
Fermeture de l'établissement - 80396994800022
- Date d'effet de la fermeture : 24/09/2024
Fermeture de l'établissement - 80396994800014
- Date d'effet de la fermeture : 13/04/2015
Date de fin de la personne morale
06/08/2113
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
118139 EUR
Adresse du siège
104 RUE NATIONALE 59000 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
WERESO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lille
Dénomination
AUDIT MARQUET VAUTRIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
St Pol Sur Mer
Dénomination
EXCOM FORTIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2014
Siret
80396994800014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
78 RUE CAUMARTIN
59000 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/09/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/10/2014
Siret
80396994800022
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La location de bureaux équipés, conseil en gestion d'entreprise, distribution et commercialisation de fournitures de bureau, formation, organisation de séminaires, domiciliation commerciale et d'entreprises.
Adresse
104 RUE NATIONALE
59000 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
24/09/2024
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
24/09/2024
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 20/09/2024 .
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
08/02/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 07/02/2023 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2021/326 désigne comme liquidateur : SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la République 59100 ROUBAIX, met fin a la mission de l'administrateur : SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître MIQUEL Laurent,
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
29/09/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 27/09/2022 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/03/2023.
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
02/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 01/03/2022 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/09/2022.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
28/09/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé en date du 27/09/2021 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021/326 date de cessation des paiements le 16/09/2021, administrateur : SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître MIQUEL Laurent 119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la République 59100 ROUBAIX, et a ouvert une période d'observation expirant le 27/03/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/05/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-12-2015
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/08/2014
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 1/08/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).