Entreprise : SURFACE IMMOBILIER - SIREN 803 950 682
Identité
Dénomination
SURFACE IMMOBILIER
SIREN (siège)
803 950 682
Date d'immatriculation au RNE
07/08/2014
Début d’activité
15/07/2019
Date de fin de la personne morale
06/08/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Activité de marchand de biens
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
25 RUE EMILE JAMAIS 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCILLY ROMAN , GILBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1989
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
15/07/2019
Siret
80395068200028
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Activité de marchand de biens
Autres Activités
Activité de marchand de biens
Adresse
35 RUE EMILE JAMAIS
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
80395068200036
Adresse
25 RUE EMILE JAMAIS
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2014
Siret
80395068200010
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
531 CHE DU MAS DE MIRAMAN
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/010006
Date d'ajout
12/03/2021
Description
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 24/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/010006
Date d'ajout
12/03/2021
Description
Modification relative aux dirigeants DUBOURD Quentin Florent nom d'usage : DUBOURD Quentin n'est plus gérant à compter du 24/02/2021
Numéro d'observation
F21/010006
Date d'ajout
12/03/2021
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : SANKA INVEST Nouvelle mention : SURFACE IMMOBILIER à compter du 24/02/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).