Entreprise : GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA FORET - SIREN 803 886 720
Identité
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA FORET
Sigle
GAEC
SIREN (siège)
803 886 720
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2014
Début d’activité
01/08/2014
Date de fin de la personne morale
05/08/2034
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Céréales et élevage de vaches laitières
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
LE BOIS DU COU 53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chammes
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERGUE LAETITIA , MARIE
Nom d'usage
ECHIVARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Sainte-Suzanne Et Chammes
Nom, Prénom(s)
DEROUET ELIANE
Nom d'usage
BERGUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Nom, Prénom(s)
ECHIVARD THOMAS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Sainte-Suzanne Et Chammes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2014
Siret
80388672000017
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Céréales et élevage de vaches laitières
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE BOIS DU COU
53270 , SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chammes
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6061
Date d'ajout
11/09/2018
Description
Augmentation de capital à compter du 01/09/2018 Ancien : 15 000 EUR Nouveau : 90 000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/09/2018 : Partant : BERGUE Michel, Gérant Nouveau : ECHIVARD Laëtitia, Marie, Gérant Modifié : ECHIVARD Thomas, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).