Entreprise : SAS GAUTIER - SIREN 803 837 012
Identité
(Entreprise radiée le 21/03/2023)
Dénomination
SAS GAUTIER
SIREN (siège)
803 837 012
Date d'immatriculation au RNE
05/08/2014
Fermeture de l'établissement - 80383701200019
- Date d'effet de la fermeture : 20/03/2023
Fermeture de l'établissement - 80383701200027
- Date d'effet de la fermeture : 20/03/2023
Date de fin de la personne morale
04/08/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
112 RUE ALFRED DE VIGNY 59491 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RABERANTO NIRINAHERINIAINA , DANI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Dénomination
RAMD.Invest
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/11/2014
Siret
80383701200019
Enseigne
CASINO SHOP
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un magasin de type supermarché. Commerce au détail de tous produits alimentaires, ménagers, épicerie, produits frais et laitiers, fruits et légumes
Adresse
112 RUE 112 rue Alfred de Vigny
59650 , Villeneuve-d'Ascq - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/03/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2017
Siret
80383701200027
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Supermarché. Bureaux administratifs.
Adresse
19 RUE DE MONTOZON
59167 , LALLAING - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
APPARTEMENT 17
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1933
Date d'ajout
21/03/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 17/03/2023 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
20/03/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 17/03/2023 .
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
20/03/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
7418
Date d'ajout
17/09/2021
Description
Par jugement en date du 06/09/2021, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée et a désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire la : SELARL PERIN-BORKOWIAK, représentée par Maître Yvon PERIN 4445 Boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème Etage 59976 TOURCOING CEDEX et a fixé la date provisoire de cessation des paiements au 26/08/2021.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
07/09/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé, en date du 06/09/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2021/300, date de cessation des paiements le 26/08/2021, et a désigné en tant que liquidateur : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex,. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/08/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).