Entreprise : BETECH - SIREN 803 835 727
Identité
(Entreprise radiée le 23/04/2019)
Dénomination
BETECH
SIREN (siège)
803 835 727
Date d'immatriculation au RNE
05/08/2014
Date de fin de la personne morale
04/08/2113
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
44 RTE DE ROUQUAIROL 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIMENEZ RENE
Nom d'usage
GIMENEZ-MENDEZ
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Vauvert
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE PAUL , JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/07/2014
Siret
80383572700014
Nom commercial
BETECH
Code APE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Activité principale
Analyses, essais et inspections techniques
Adresse
19 RUE DES TOURTERELLES
30320 , MARGUERITTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2014
Siret
80383572700022
Nom commercial
BETECH
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités de diagnostics techniques : la classification, le contrôle, l'expertise ainsi que la surveillance, les inspections, évaluations, diagnostics, mesures, analyses, d'études, de conseil, d'expertise notamment en matière immobilière.
Adresse
44 RTE 44 Route de Rouquairol
30900 , Nîmes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/004444
Date d'ajout
16/03/2016
Description
A compter du 08.01.2016 : Modification relative aux dirigeants TRENTINI Mickaël Patrick nom d'usage : TRENTINI Mickaël n'est plus président LEFEBVRE Paul Jacques nom d'usage : LEFEBVRE Paul devient président LEFEBVRE Paul Jacques nom d'usage : LEFEBVRE Paul n'est plus directeur général
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).