Entreprise : ROUSSET13 - SIREN 803 752 237
Identité
Dénomination
ROUSSET13
SIREN (siège)
803 752 237
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2014
Début d’activité
31/08/2021
Date de fin de la personne morale
29/07/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2020
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
l'acquisition, l'exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
261000 EUR
Adresse du siège
7 RUE MARIE CURIE 13790 ROUSSET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOT VIVIANE
Nom d'usage
MANCEAU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Coudray
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/08/2021
Siret
80375223700039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition et la construction de tous locaux à usage d'habitation ou au sein de maisons de retraite, de commerce, de résidences de tourisme classées, de résidences hôtelières ou para hôtelières, ainsi que l'acquisition des terrains d'assiette y afférents ; l'acquisition des meubles, équipements et aménagements destinés à garnir les locaux d'habitation ou au sein de maisons de retraire, de commerce, de résidences de tourismes classées, de résidences hôtelières ou para hôtelières, ainsi que l'acquisition des terrains d’assiettes y afférents
Autres Activités
l'acquisition et la construction de tous locaux à usage d'habitation ou au sein de maisons de retraite, de commerce, de résidences de tourisme classées, de résidences hôtelières ou para hôtelières, ainsi que l'acquisition des terrains d'assiette y afférents ; l'acquisition des meubles, équipements et aménagements destinés à garnir les locaux d'habitation ou au sein de maisons de retraire, de commerce, de résidences de tourismes classées, de résidences hôtelières ou para hôtelières, ainsi que l'acquisition des terrains d’assiettes y afférents
Adresse
7 RUE MARIE CURIE
13790 , ROUSSET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/07/2014
Siret
80375223700021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LES EPINETTES
53200 , COUDRAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/07/2014
Siret
80375223700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
SOEUVRES
53200 , COUDRAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8669
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 31/08/2021 du Les Epinettes 53200 Coudray au 7 Rue Marie Curie 13790 Rousset
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5029
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Transformation de la société à compter du 01/07/2019 Ancienne forme : Société civile immobilière (SCI) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Maintien de Mme MANCEAU Viviane dans ses fonctions de gérance. Journal:Ouest France du 27.07.2019
Numéro d'observation
6254
Date d'ajout
18/09/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2018 : Partant : VIAUD Aurore, Associé Partant : MANCEAU Gaëlig, Gérant, Associé
Numéro d'observation
6254
Date d'ajout
18/09/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2018 : Partant : VIAUD Aurore, Associé Partant : MANCEAU Gaëlig, Gérant, Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).