Entreprise : ECO PERFORMANCE HABITAT - SIREN 803 749 662
Identité
Dénomination
ECO PERFORMANCE HABITAT
SIREN (siège)
803 749 662
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2014
Début d’activité
01/10/2016
Date de fin de la personne morale
27/07/2113
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, courtage en prêts immobiliers et assurance de toute nature.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
38 RTE DE LYON 69320 FEYZIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERARD PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villars
Nom, Prénom(s)
LAMBLIN THIERRY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
LARDANT PATRICK , JOSEPH , ALDERIC , VALENTIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
"SOCIETE D'ETUDES COMPTABLES ET D'AUDIT DU FOREZ S.E.C.A OU S.E.C.A FOREZ" Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes"
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villars
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2016
Siret
80374966200026
Nom commercial
RHONE-ALPES INVESTISSEMENTS
Enseigne
RHONE-ALPES INVESTISSEMENTS
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, courtage en prêts immobiliers et assurance de toute nature.
Adresse
38 RTE DE LYON
69320 , FEYZIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2014
Siret
80374966200018
Nom commercial
RHONE-ALPES INVESTISSEMENTS
Enseigne
FRANCE INVESTISSEMENTS
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
9 RUE NICOLAS CHAIZE
42100 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/052292
Date d'ajout
05/09/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/09/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/052226
Date d'ajout
05/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/09/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/001321
Date d'ajout
04/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/12/2018 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 Rue Paul Bert 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F17/052266
Date d'ajout
29/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 29/11/2017 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 rue Duguesclin 69427 Lyon CEDEX 03
Numéro d'observation
F17/045489
Date d'ajout
17/10/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 17/10/2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 rue duguesclin 69427 lyon cedex 03, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 rue de créqui 69003 lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 06/10/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).