Entreprise : ARYES MANAGEMENT - SIREN 803 743 897
Identité
(Entreprise radiée le 28/08/2017)
Dénomination
ARYES MANAGEMENT
SIREN (siège)
803 743 897
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2014
Date de fin de la personne morale
27/07/2064
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
57575447 EUR
Adresse du siège
26 AV MARCELIN BERTHELOT 38100 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESPLAT JEAN-LUC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GOENAGA FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CARSANTIER JACQUES , GABRIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Brié-et-Angonnes
Dénomination
CAP OFFICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/2014
Siret
80374389700016
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de portefeuilles et administration d'entreprises.
Adresse
26 AV 26 Avenue Marcelin Berthelot
38000 , Grenoble - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).