Entreprise : A.N.A.W.A.T. - SIREN 803 729 318
Identité
Dénomination
A.N.A.W.A.T.
SIREN (siège)
803 729 318
Date d'immatriculation au RNE
25/07/2014
Date de fin de la personne morale
24/07/2113
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
57 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Denis-Quanquin CHRISTIAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Cayenne CEDEX
Nom, Prénom(s)
Coly AIDA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Cayenne CEDEX
Nom, Prénom(s)
Le Loch CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
Donnars PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/05/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2014
Siret
80372931800011
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le négoce en toute quantité et qualité de toutes marchandises et matériels de tous types en France et à l'étranger.
Adresse
57 RUE 57 rue d'Amsterdam
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B157204
Date d'ajout
18/05/2016
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014B157203
Date d'ajout
12/02/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
2014B157202
Date d'ajout
02/12/2015
Description
RADIATION D'OFFICE DE MONSIEUR CHRISTIAN DENIS-QUANQUIN EN QUALITE DE PRESIDENT SUR ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE COMMIS A LA SURVEILLANCE DU RCS EN DATE DU 29-10-2015 ARTICLE L123-3 DU CODE DE COMMERCE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).