Entreprise : SCI LA TERRE DU BOIS - SIREN 803 477 173
Identité
(Entreprise radiée le 05/04/2022)
Dénomination
SCI LA TERRE DU BOIS
SIREN (siège)
803 477 173
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2014
Date de fin de la personne morale
10/07/2113
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
9600 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU MOLOT - MONT 71460 CORTEVAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE VINCENT , FRANCOIS , JEAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Saint-Romans
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE FRANCOISE , MARIE , HELENE
Nom d'usage
VITTECOQ
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Cranves-Sales
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE PHILIPPE , LUCIEN , GEORGES , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
aux-Marais
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE ANNE , MARIE , MICHELE
Nom d'usage
MARCHAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Val-de-Reuil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/03/2014
Siret
80347717300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété et gestion immobilière
Adresse
1 RUE
71460 , Cortevaix - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 Rue du Molot - Mont
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/006858
Date d'ajout
19/10/2021
Description
Modification relative aux dirigeants : LEMAIRE Françoise Marie Hélène nom d'usage : VITTECOQ Françoise n'est plus gérant LEMAIRE Françoise Marie Hélène nom d'usage : VITTECOQ Françoise devient liquidateur LEMAIRE Philippe Lucien Georges Marie nom d'usage : LEMAIRE Philippe n'est plus gérant LEMAIRE Anne Marie Michèle nom d'usage : MARCHAND Anne n'est plus gérant LEMAIRE Vincent François Jean Marie nom d'usage : LEMAIRE Vincent n'est plus gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/006859
Date d'ajout
19/10/2021
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F21/006858
Date d'ajout
19/10/2021
Description
Suite à une décision municipale, l'adresse Lieu-dit Mont 71460 CORTEVAIX est devenue 1 Rue du Molot - Mont 71460 CORTEVAIX.
Numéro d'observation
F21/006858
Date d'ajout
19/10/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 24/08/2021 - Siège de la liquidation : 248 Route de Cortenaz 74380 CRANVES-SALES - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Renaissance du 08/10/2021
Numéro d'observation
F21/006858
Date d'ajout
19/10/2021
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur LEMAIRE Philippe Ancienne Adresse : Grande Rue 60000 AUX MARAIS Nouvelle Adresse : 296 Grande Rue 60000 AUX MARAIS Monsieur LEMAIRE Vincent Ancienne Adresse : 747 Rue Du Molinel 59310 COUTICHES Nouvelle Adresse : 204 Route de la Cabotte-ficelle 38160 SAINT-ROMANS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).