Entreprise : PAINBANE - SIREN 803 436 666
Identité
Dénomination
PAINBANE
SIREN (siège)
803 436 666
Date d'immatriculation au RNE
10/07/2014
Début d’activité
16/06/2014
Date de fin de la personne morale
09/07/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Terminal de cuisson, boulangerie, snacking (sandwiches, salades, quiches, etc...) viennoiseries, pâtisseries, feuilletés-épicerie fine.
Code APE
1071B - Cuisson de produits de boulangerie
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
320 RTE DE CANNES 06130 GRASSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHIBANE SABRINA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Villeneuve-Loubet
Nom, Prénom(s)
BOUSLAH ZITOUNI , ZINEDINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
FRISANGE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/06/2014
Siret
80343666600017
Code APE
1071B - Cuisson de produits de boulangerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Terminal de cuisson, boulangerie, snacking (sandwiches, salades, quiches, etc...) viennoiseries, pâtisseries, feuilletés-épicerie fine.
Adresse
320 RTE DE CANNES
06130 , GRASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/002820
Date d'ajout
02/04/2020
Description
Ordonnance de Monsieur le Vice Président en date du 01/04/2020 désignant en qualité de Juge commissaire : Madame CORRE Férudga en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/009935
Date d'ajout
27/12/2019
Description
Ordonnance du Président en date du 27/12/2019 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur POINSIGNON Ariel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F19/000966
Date d'ajout
04/02/2019
Description
Ordonnance du Président en date du 01/02/2019 désignant en qualité de Juge commissaire suppléant : Madame CORRE Férudga en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
70331
Date d'ajout
31/01/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Grasse rendue le 18/01/2017 nommant Jsa prise en la personne de Maître Jim Sohm 80 RTE DES LUCIOLES LES ESPACES DE SOPHIA BAT D 06560 SOPHIA ANTIPOLIS mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
61590
Date d'ajout
27/01/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 27/01/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00140 désigne liquidateur SELARL Gauthier-Sohm - Me Gilles Gauthier 80 Route des Lucioles - Immeuble Delta Les Espaces de Sophia 06560 Valbonne Sophia-Antipolis
Numéro d'observation
59233
Date d'ajout
21/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Grasse , prononce en date du 21/10/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J00140 , date de cessation des paiements le 31/08/2015 désigne Administrateur Me Thomas Nathalie 1 Rue Alexandre-Mari 06300 Nice avec pour mission : assister le débiteur , Mandataire judiciaire SELARL Gauthier-Sohm - Me Gilles Gauthier 80 Route des Lucioles - Immeuble Delta Les Espaces de Sophia 06560 Valbonne Sophia-Antipolis , , et ouvre une période d'observation expirant le 21/04/2016 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).