Entreprise : LS- CB DEUX - SIREN 803 430 859
Identité
(Entreprise radiée le 28/10/2022)
Dénomination
LS- CB DEUX
SIREN (siège)
803 430 859
Date d'immatriculation au RNE
03/07/2014
Fermeture de l'établissement - 80343085900014
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Date de fin de la personne morale
02/07/2113
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
19 RUE MAURICE PAILLARD 93430 VILLETANEUSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
19-21
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SASSIER LAURENT
Qualité
Contrôleur de gestion, Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Bagnolet
Nom, Prénom(s)
BROSSIER CHARLES , HENRI , EMILE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Ceignes
Dénomination
C.B.².
Qualité
Administrateur, Membre
Commune de résidence
Ceignes
Dénomination
LS CHARPENTES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Bagnolet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/06/2014
Siret
80343085900014
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prise à bail de locaux commerciaux en vue de leur sous location, la réalisation d'investissements nécessaires à l'activité de ses membres et plus généralement toutes opérations tendant à faciliter ou développer l'activité économiques de ses membres
Adresse
19 RUE 19-21 Rue MAURICE PAILLARD
93430 , Villetaneuse - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
19-21
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
75112
Date d'ajout
28/10/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
71105
Date d'ajout
14/10/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/10/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : BROSSIER Charles, Henri, Emile, siège de la liquidation : 19-21 Rue MAURICE PAILLARD 93430 Villetaneuse
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).