Entreprise : R.DK TRANS - SIREN 803 328 491
Identité
Dénomination
R.DK TRANS
SIREN (siège)
803 328 491
Date d'immatriculation au RNE
08/07/2014
Début d’activité
01/07/2014
Date de fin de la personne morale
07/07/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs, assurés exclusivement avec des véhicules supérieurs à 3,5 tonnes.
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
5400 EUR
Adresse du siège
12 AV DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESC J BAT C
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAFALIMANANA ERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Cachan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2014
Siret
80332849100011
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs, assurés exclusivement avec des véhicules supérieurs à 3,5 tonnes.
Adresse
12 AV DU PRESIDENT WILSON
94230 , CACHAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESC J BAT C
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1510
Date d'ajout
09/01/2023
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 09/01/2023 nommant M. Champion Georges juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50645
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 06/10/2021, la liquidation judiciaire sous le numéro 2021J00386, date de cessation des paiements le 06/04/2020, désigne liquidateur Selarl Fides prise en la personne de Me Céline Perdriel Vaissiere 55 Avenue Jean Baptiste Champeval 94000 Créteil, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
57016
Date d'ajout
08/07/2014
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).