Entreprise : LES DEUX COMPTOIRS - SIREN 803 269 646
Identité
Dénomination
LES DEUX COMPTOIRS
SIREN (siège)
803 269 646
Date d'immatriculation au RNE
04/07/2014
Date de fin de la personne morale
03/07/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
RUE CENTRALE 07190 MARCOLS-LES-EAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLACHE LAURENT , REGIS
Nom d'usage
BLACHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Marcols-les-Eaux
Nom, Prénom(s)
MARTINENQ ARIANE , JACQUELINE
Nom d'usage
MARTINENQ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
MARCOLS LES EAUX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/2014
Siret
80326964600029
Nom commercial
LES DEUX COMPTOIRS
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Nature de l'établissement
Activité principale
Débits de boissons
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
RUE CENTRALE
07190 , MARCOLS-LES-EAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/06/2014
Siret
80326964600011
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
MAURAS
07190 , MARCOLS-LES-EAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2437
Date d'ajout
16/02/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aubenas le 16/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/001302
Date d'ajout
20/02/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2018
Numéro d'observation
F18/006108
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 01/01/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).