Entreprise : SCI ELJI - SIREN 803 217 892
Identité
Dénomination
SCI ELJI
SIREN (siège)
803 217 892
Date d'immatriculation au RNE
01/07/2014
Début d’activité
29/07/2014
Date de fin de la personne morale
30/06/2044
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION PROPRIETE MISE EN VALEUR TRANSFORMATION ADMINISTRATION ET LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
530000 EUR
Adresse du siège
11 RUE FELICITE BEVIER 85740 L'EPINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACOLIN ANNE , MARIE , HELENE
Nom d'usage
LAROCHE-JOUBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
LAROCHE-JOUBERT XAVIER , DIDIER , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
LAROCHE-JOUBERT JEAN-COME , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LAROCHE-JOUBERT MARC , EDGARD , ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
LAROCHE-JOUBERT LOUIS , PIERRE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
LAROCHE-JOUBERT CHARLOTTE , CECILE , MARIE
Nom d'usage
SENLY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LAROCHE-JOUBERT EDOUARD , ETIENNE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
LAROCHE-JOUBERT GASPARD , ETIENNE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1995
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
LAROCHE-JOUBERT ALBAN , LOUIS , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1990
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LAROCHE-JOUBERT MAYEUL , EDOUARD , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1999
Commune de résidence
Bourges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/07/2014
Siret
80321789200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition propriété mise en valeur transformation administration et location de tous biens et droits immobiliers
Autres Activités
Acquisition propriété mise en valeur transformation administration et location de tous biens et droits immobiliers
Adresse
11 RUE FELICITE BEVIER
85740 , L'EPINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/07/2014
Siret
80321789200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
100 RUE CHARLET
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
445
Date d'ajout
26/01/2018
Description
Radiation du RCS le 26/01/2018 avec effet au 01/01/2018 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DE LA ROCHE SUR YON SANS MAINTIEN A L ANCIEN GREFFE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/01/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).