Entreprise : LAURENT BRUNET IMMOBILIER - SIREN 803 190 719
Identité
(Entreprise radiée le 11/01/2022)
Dénomination
LAURENT BRUNET IMMOBILIER
Sigle
LBI
SIREN (siège)
803 190 719
Date d'immatriculation au RNE
04/07/2014
Date de fin de la personne morale
03/07/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
10 RUE D ORGEMONT 77400 LAGNY-SUR-MARNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
10-12
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNET LAURENT , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Houilles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2014
Siret
80319071900010
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
1 RUE DE LA FONTAINE
77400 , GOUVERNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/09/2015
Siret
80319071900028
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transactions et locations immobilières et commerciales et toutes activités s'y rapportant
Adresse
10 RUE 10-12 rue d'Orgemont
77400 , Lagny-sur-Marne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
10-12
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
11/01/2022
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 10/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
11/01/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/06/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 02/06/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2020J155, date de cessation des paiements le 31/12/2018, et a désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM : Juge Commissaire, liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).