Entreprise : PILAT'ULOU - SIREN 803 165 166
Identité
Dénomination
PILAT'ULOU
SIREN (siège)
803 165 166
Date d'immatriculation au RNE
14/08/2014
Début d’activité
17/09/2014
Date de fin de la personne morale
13/08/2044
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises français ou étrangers, créés ou à créer, et ce, par tous moyens, notamment par voie d'apport, souscription ou achat d'actions ou parts sociales, de fusion ou de groupement, la gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés, le management de toutes sociétés et toutes prestations de services, l'achat, la vente, la location et l'importation de matériels de travaux publics et assimilés.
Code APE
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Capital social
741950 EUR
Adresse du siège
RTE NATIONALE 7 38150 SALAISE-SUR-SANNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAMP ROLLAND
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEUNIER THIERRY , ARMAND
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Montrond-les-Bains
Dénomination
SEREL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Le Mée-sur-Seine
Dénomination
BF AUDIT PARTENAIRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/09/2014
Siret
80316516600023
Code APE
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La prise de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises français ou étrangers, créés ou à créer, et ce, par tous moyens, notamment par voie d'apport, souscription ou achat d'actions ou parts sociales, de fusion ou de groupement, la gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés, le management de toutes sociétés et toutes prestations de services, l'achat, la vente, la location et l'importation de matériels de travaux publics et assimilés.
Adresse
RTE NATIONALE 7
38150 , SALAISE-SUR-SANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAMP ROLLAND
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/08/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/06/2014
Siret
80316516600015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
CHE GREGOIRE FILLIAT
42410 , PELUSSIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M MEUNIER HAMEAU DE LA RIVIERE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/011030
Date d'ajout
21/06/2024
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 02/05/2024 désignant Liquidateur judiciaire : la SELARL Asteren prise en la personne de Me Sabine Rocher 25 rue de Gisors 95300 Pontoise en qualité de liquidateur, en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/008621
Date d'ajout
19/05/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 15/05/2023 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la SELARL FIDES prise en la personne de Me Sabine ROCHER 25 rue de Gisors 95300 Pontoise Date de cessation des paiements : 05/05/2023
Numéro d'observation
F15/010450
Date d'ajout
07/12/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).