Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SALSA - SIREN 803 054 147
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SALSA
Sigle
SCI SALSA
SIREN (siège)
803 054 147
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2014
Début d’activité
13/09/2019
Date de fin de la personne morale
26/06/2113
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Location vente immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
59 AV DE LA MARNE 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIARD BENOIT , PAUL , BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
BRIARD CLAIRE , MARLENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1996
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/09/2019
Siret
80305414700027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location vente immeubles.
Autres Activités
Location vente immeubles.
Adresse
59 AV DE LA MARNE
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/06/2014
Siret
80305414700019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 B RTE ETIENNE NOEL
50210 , SAVIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6215
Date d'ajout
30/09/2019
Description
Radiation du RCS le 30/09/2019 avec effet au 13/09/2019 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Vannes par suite de transfert du siège social du 21B route Etienne Noël 50210 Savigny au 59 avenue de la Marne 56000 Vannes.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8053
Date d'ajout
27/09/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 13/09/2019 : Ancienne adresse : 21B route Etienne Noël 50210 Savigny Nouvelle adresse: 59 avenue de la Marne 56000 Vannes Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/09/2019 : Modifié : BRIARD Benoît, Paul, Bernard, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 59 avenue de la Marne 56000 Vannes Modifié : BRIARD Claire, Marlène, Associé indéfiniment responsable, demeurant 59 avenue de la Marne 56000 Vannes
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).