Entreprise : UBIQUS LABS - SIREN 802 949 933
Identité
Dénomination
UBIQUS LABS
SIREN (siège)
802 949 933
Date d'immatriculation au RNE
26/08/2014
Début d’activité
01/11/2023
Date de fin de la personne morale
25/08/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Acquisition, souscription, détention, gestion et cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangère, tous travaux de recherche et developpement en lien avec les activités des filiales directes ou indirectes de la société et notamment dans le domaine du traitement automatique des langues
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
25817557 EUR
Adresse du siège
11 RUE LAZARE HOCHE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROY GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Besançon
Nom, Prénom(s)
CARRE FRANCOIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Le Vésinet
Nom, Prénom(s)
MERCIER CHARLES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Croissy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
NGUYEN NGOC VINCENT
Qualité
Président de SAS, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
DUMORTIER GUILLAUME
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Dénomination
ACTIS - AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Besançon
Dénomination
Institut de Gestion et d'Expertise Comptable - IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris CEDEX 17
Dénomination
ACOGROUP
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2023
Siret
80294993300039
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Services de traduction
Adresse
11 RUE LAZARE HOCHE
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/06/2014
Siret
80294993300021
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
1 AV DU GENERAL DE GAULLE
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10067
Date d'ajout
31/12/2015
Description
Fusion absorption de la société FINANCIERE DE L'ARBOUSIER SAS 498 662 634 Rcs Nanterre le 29/12/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
58093
Date d'ajout
07/01/2015
Description
Augmentation du capital suite à Fusion avec la Société Financière de l'Hibiscus, sas sis 1 av du Général de Gaulle 92800 Puteaux (rcs Nanterre 498 663 020) à compter du : 31/1/2014
Numéro d'observation
2014B126682
Date d'ajout
02/09/2014
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2014B6414
Numéro d'observation
39766
Date d'ajout
26/08/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).