Entreprise : PLM ECO-CONSEILS - SIREN 802 933 499
Identité
(Entreprise radiée le 13/10/2021)
Dénomination
PLM ECO-CONSEILS
SIREN (siège)
802 933 499
Date d'immatriculation au RNE
20/06/2014
Date de fin de la personne morale
19/06/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA CELLE 83170 CAMPS-LA-SOURCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MANDON PHILIPPE , RENE , ROLLAND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Camps-la-source
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2014
Siret
80293349900013
Nom commercial
PLM ECO-CONSEILS
Code APE
7490A - Activité des économistes de la construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
économiste de la construction - conseils pour les affaires et autres conseils de gestions
Adresse
CHE chemin de la Celle
83170 , Camps-la-source - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11000
Date d'ajout
13/10/2021
Description
suite jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 12/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10999
Date d'ajout
13/10/2021
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 12/10/2021Date d'effet : 12/10/2021
Numéro d'observation
7555
Date d'ajout
02/10/2019
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Par jugement en date du 01/10/2019 le Tribunal de Commerce de Draguignan a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de SAS PLM ECO-CONSEILSet a désigné :SELARL DELORET CONSTANT, prise en la personne de Me Anne DELORET - 29, rue Georges Cisson - Centre Hermès - 83300 Draguignan en qualité de mandataire liquidateur. Date d'effet : 01/10/2019
Numéro d'observation
6298
Date d'ajout
07/08/2019
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) Pour une durée de 1 mois jusqu'au 02/10/2019 par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 06/08/2019 Date d'effet : 06/08/2019
Numéro d'observation
5228
Date d'ajout
03/07/2019
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 02/07/2019 - mandataire judiciaire : Me Anne DELORET - 29, rue Cisson, Centre Hermès - 83300 DRAGUIGNAN - la date de cessation des paiements a été fixée au 02/01/2018 Date d'effet : 02/07/2019
Numéro d'observation
1749
Date d'ajout
06/03/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/10/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).