Entreprise : BOIS VIEUX - SIREN 802 875 500
Identité
Dénomination
BOIS VIEUX
SIREN (siège)
802 875 500
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2014
Début d’activité
20/06/2014
Date de fin de la personne morale
16/06/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Vente de matériels en électronique et plus particulièrement la E-cigarettes, commerce de détail de tous objets produits en magasin, conseil, assemblage
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
3 AV FELIX ROZIER 26400 CREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELGADO JULIEN , NOE , IGOR
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Nom, Prénom(s)
LAPIERRE DIDIER
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Nom, Prénom(s)
PERRIOLAT ANTHONY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1996
Commune de résidence
Valence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/06/2014
Siret
80287550000018
Enseigne
VAPOTERIE CRESTOISE
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente de matériels en électronique et plus particulièrement la E-cigarettes, commerce de détail de tous objets produits en magasin, conseil, assemblage
Adresse
3 AV FELIX ROZIER
26400 , CREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/015921
Date d'ajout
27/07/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 26/07/2021 prononçant l' adoption du régime des articles 640-1 et suivants du code de commerce (régime normal de la LJ)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/003387
Date d'ajout
11/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 11/02/2021 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELARL SBCMJ agissant par Maître Bruno CAMBON immeuble le victorien 19 avenue Victor Hugo 26000 Valence . Date de cessation des paiements : 10/02/2021
Numéro d'observation
F16/009231
Date d'ajout
11/08/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 05/07/2016.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).